又一家电力央企总经理换人。
2024年6月26日,中国长江三峡集团有限公司召开领导班子(扩大)会议,宣布李富民任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记;免去韩君同志的中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
李富民, 1967年10月出生于甘肃正宁,今年56岁。大学本科,中共党员,1989年7月参加工作,高级工程师。
李富民长期在电力系统工作,33年都在华能体系,从基层一步步走上领导岗位。
他早期辗转华能西北各省公司。历任平凉电厂副厂长、厂长,华能甘肃公司副总经理、党组成员,华能陕西公司总经理、党组副书记,华能陕西公司董事长、总经理、党组副书记(主持党组工作)。
之后李富民任华能江苏分公司党组书记、副总经理,华能江苏分公司总经理、党委副书记,华能江苏公司董事长、党委书记。2020年5月,升任中国华能集团有限公司党组成员、副总经理。
2022年5月,从华能集团调任中国长江三峡集团有限公司董事、党组副书记。2024年6月,升任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记,成为这家最赚钱的清洁能源公司二把手。
至此,三峡集团也在2个多月内完成了董事长和总经理的高层更迭。
两个多月前的2024年4月15日,中国长江三峡集团有限公司召开中层以上管理人员大会,宣布刘伟平同志任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记。
刘伟平,1964年11月生,今年已59岁,最多还能干4年。1986年8月参加工作,1992年6月加入中国共产党,大学学历,教授级高级工程师。
其主要工作经历在水利系统,1986年8月起先后在水利电力部第一工程局不同岗位工作。14年后,2000年11月起,先后任水利部水资源司副司长、建设与管理司副司长。2006年11月起,先后任水利部水库移民开发局局长,水利水电规划设计总院院长、党委书记兼中水北方勘测设计研究有限责任公司董事长、中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长,建设与管理司司长。
2017年5月任水利部总工程师。2021年5月任水利部党组成员,2021年6月任水利部副部长、党组成员。前后在水利系统38年,是货真价实的资深水利人。其出任三峡集团董事长,也表明三峡与水利系统的关系更近,而非电力系统。
合作、咨询、交易:微信:energyinsider;邮箱eipress@qq.com
原总经理韩君,1963年9月生人,已经超过60岁的退休年龄,预计到龄退休。韩君是电网老人,早期辗转多家地方电力公司。历任甘肃省电力公司副总经理、党组成员,西北电网有限公司副总经理、党组成员,青海省电力公司总经理、党委书记,安徽省电力公司总经理、党组副书记,山东电力集团公司总经理、党委副书记。
到国家电网公司总部后,先后担任人事董事部主任,总经济师兼国家电网运营监测(控)中心主任,总经理助理兼英大国际控股集团公司董事长、党组书记,总经理助理兼华北分部主任、党组书记、华北电网有限公司总经理、党组书记。
国家电网原董事长刘振亚退休前后,韩君在2015年12月任国家电网公司副总经理。2018年09月任国家电网有限公司副总经理、党组成员,2019年11月任国家电网有限公司董事、党组副书记。
在国家电网公司经历董事长更迭的人事变动中,韩君2021年5月离开国家电网,外调中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记,至此次退休。
1993年9月27日,为建设三峡工程,经国务院批准,中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年9月27日,更名为中国长江三峡集团公司。
2017年12月28日,完成公司制改制,由全民所有制企业变更为国有独资公司,名称变更为中国长江三峡集团有限公司。三峡集团历经30年持续快速高质量发展,现已成为全球最大的水电开发运营企业和中国领先的清洁能源集团,成为国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。
2018年4月,国家发展改革委、国务院国资委明确三峡集团战略发展定位为:主动服务长江经济带发展等国家重大战略,在深度融入长江经济带、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用,在促进区域可持续发展中承担基础保障功能,在推动清洁能源产业升级和带动中国水电“走出去”中承担引领责任,推进企业深化改革和创新发展,加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团。
三峡集团目前可控装机1.46亿千瓦,资产总额1.38万亿元,在电力央企中新能源发展独树一帜,走出去得早,海外布局已见成效。在光伏、风电、储能等方面,三峡也占有一定份额。
三峡集团的官网称,“十四五”时期将基本建成世界一流清洁能源集团和国内领先的生态环保企业,努力为实现碳达峰、碳中和目标,促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献。