来自河北省社会主义学院的官方网站消息——省委决定:李文杰同志任省社会主义学院(河北中华文化学院)党组书记。
1966年9月生,男,汉族,河北省行唐县人,中国人民大学马列所科学社会主义专业毕业,研究生学历,法学硕士学位,1988年12月入党,1990年7月在中共河北省委统战部参加工作,历任干部处干部、党派知识分子处科员、副主任科员、主任科员、副处长、党外知识分子处处长、工商经济处处长、党派工作处处长,2006年8月任省委统战部副巡视员兼党派工作处处长,2007年12月任省委统战部副巡视员,2011年4月任省委统战部副部长。
田金昌任邢台市领导12月7日,邢台市委、市政府召开会议,专题听取各市委常委、副市长和市委、市政府秘书长关于分管工作完成情况和明年工作谋划情况的汇报,总结分析一年来的工作,安排部署当前和明年各项任务。市委书记张古江主持会议并讲话,要求各级各部门,确保明年工作高点起步、强势开局。
邢台电视台《邢台要闻》画面显示:田金昌已任邢台市领导。
田金昌,男,汉族,1964年4月出生,河北黄骅人,大学学历,1980年9月参加工作,1987年1月入党。
1978.10-1980.09,泊头师范学校学生;
1980.09-1984.07,黄骅赵家堡中学教师;
1984.07-1985.09,黄骅县经委办公室资料员;
1985.09-1987.08,河北省委党校学员;
1987.08-1987.10,黄骅县经委办公室资料员;
1987.10-1991.08,黄骅县委办公室资料员、黄骅市委办公室资料员;
1991.08-1993.03,黄骅市委办公室秘书二科科长、副科级秘书;
1993.03-1994.03,黄骅市委办公室副主任;
1994.03-1997.01,黄骅市委办公室副主任、市委副秘书长(正科);
1997.01-1998.02,黄骅市吕桥镇党委书记(期间:1994.09-1997.06,河北工业大学工业外贸专业学习);
1998.02-2002.02,黄骅市委常委、办公室主任;
2002.02-2003.03,沧州市新华区委常委、组织部长(期间:2000.12-2002.12,河北师范大学汉语言文学专业学习);
2003.03-2003.04,沧州市运河区委副书记、代区长;
2003.04-2008.05,沧州市运河区委副书记、区长(期间:2006.03-2006.06,中国人民大学执政能力建设培训班学习);
2008.05-2013.07,沧州市运河区委书记;
2013.07-2013.08,沧州市人民政府党组成员兼任丘市委书记;
2013.08-2015.11,沧州市人民政府副市长、党组成员兼任丘市委书记;
2015.11-,沧州市人民政府副市长、党组成员。
贾发林任沧州市常委宣传部长沧州交管网信息:12月2日,沧州“12.2”交通安全晚会也在这吉祥的日子在夜幕来临后闪亮登场。沧州市委常委、宣传部长贾发林、市人大常委会副主任刘金明、副市长、市公安局长张清、市政协副主席何香久观看演出。
贾发林,男,1963年5月出生,汉族,河北泊头人,大学学历,1981年4月参加工作,1990年12月入党。
1978.09-1981.04 泊头市郝村中学上高中;
1981.04-1995.07 泊头市环保设备厂车间主任、厂长助理、厂长(期间:1986.09-1989.07 北京商学院函授法律);
1995.07-1996.11 泊头市对外开放办公室副主任(1995.09转干);
1996.11-1997.02 泊头市招商局副局长;
1997.02-1998.02 泊头市政府驻京办事处主任、招商局副局长;
1998.02-2000.03 泊头市副市长;
2000.03-2002.07 泊头市委副书记;
2002.07-2003.06 沧州市经济技术开发区工委副书记、管委会副主任;
2003.06-2005.07 沧州市经济技术开发区常务副主任、工委副书记(正处级)(期间:2003.07-2006.07北京市委党校函授法律);
2005.07-2008.03 沧州市政府市长助理、市政府党组成员;
2008.03-2008.12 沧州市政府市长助理、市政府党组成员、商务局党组副书记、招商局局长;
2008.12-2011.08 渤海新区党工委副书记、管委会副主任(副厅);
2011.08-2013.04 沧州市政府副市长、党组成员;
2013.04- 沧州市委常委,政府副市长、党组成员。
安忠起任河北省公安厅党委副书记、副厅长河北公安网发布的领导信息称,安忠起任河北省公安厅党委副书记、副厅长
安忠起,男,汉族,1962年12月出生,河北晋州人,1987年7月参加工作,现任河北省公安厅党委副书记、副厅长。
2011年5月,邢台市公安局长、党委书记(副厅级);
2012年4月,邢台市人民政府副市长;
2013年4月,任邢台市委常委、政法委书记;
2013年6月,邢台市委常委、市委政法委书记,市公安局长、党委书记;
2015年5月,邢台市委常委、市委政法委书记;
2015年6月,河北省公安厅副厅长;
2015年11月,任河北省公安厅党委副书记、副厅长
张俊杰任河北省地质矿产勘查开发局局长12月3日,河北省地质矿产勘查开发局召开干部大会。河北省委组织部副部长谢振学宣读了省委决定:张俊杰同志任河北省地质矿产勘查开发局党组书记、局长。
张俊杰,男,汉族,河北阜平人,1958年10月生,1984年7月参加工作,1979年4月加入中国共产党。2004年2月任河北省国土资源厅纪检组长、监察专员、党组成员;2007年6月任河北省国土资源厅副厅长、党组成员;2014年2月任河北省国土资源厅副厅长、河北省国土资源执法监察局局长、中国海监河北总队总队长;2015年2月兼任河北省国土资源厅党组副书记。
路皓任河北省文联副主席8月28日,中国文艺志愿者协会、中国摄影家协会、河北省文联志共同主办的2015中国任丘公益摄影展在河北省任丘市开幕。中国摄协主席、分党组书记王瑶,中国文艺志愿者协会副秘书长马康强,河北省文联党组书记、副主席解晓勇,党组成员、副主席路皓,省摄影家协会副主席、秘书长杨越峦,任丘市委常委、副市长吕国强,市委常委、宣传部长唐小明,摄影家王建民、郝远征、刘英毅等出席活动。王瑶将摄影家为任丘革命老妈妈刘桂珍的留影,赠予老人所在村的村支书。
热门文章
河北组宣期刊网络传媒(集团)出品